Президент сменил заместителей председателя АНК
24 апреля, 2024
Айгерим Ескендирова
Акорда
Распоряжениями Главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Elorda.Info со ссылкой на Акорду.
Распоряжениями Главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Похожие новости
19 сентября, 2024
Председателем Высшего Судебного Совета назначен Дмитрий Малахов
18 сентября, 2024
Президент сменил главнокомандующего Нацгвардией
17 сентября, 2024
Нового главного санврача назначили в Казахстане
8 сентября, 2024
Ольга Рыпакова избрана в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии